本文目录一览:
- 1、贵州省经济和信息化委员会的主要领导
- 2、周建琨现在是贵州省的什么领导
- 3、贵州省农业厅的领导信息
- 4、教育局有多少副厅级干部
- 5、贵州省委直属机关办公厅办公室领导成员名单
- 6、贵州省环境保护厅的领导简介
贵州省经济和信息化委员会的主要领导
王 令,男,汉族,中共党员,贵州大学数学系毕业,现任中共贵州省经济和信息化委员会党组成员,中共贵州省委国防工业工作委员会委员、副书记。
省经济和信息化委员会主任属于正厅级、省经济和信息化会副主任属于副正厅级。省经济和信息化委员会是省政府的组成部门,隶属正厅级。
年5月至2011年11月任贵州省经济和信息化委员会副主任、党组成员,省委国防工业工委委员。2011年11月至2011年12月贵阳市人民政府副市长人选。2011年12月起任贵阳市人民政府副市长、党组成员。
贵州茅台酒厂集团董事长是李保芳 李保芳、男,汉族,中共党员,贵州财经学院工业经济系毕业。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人。
—20104 贵州省司法厅副厅长(其间:20106任致公党省委副主委);20104— 20103贵州省经济和信息化委员会副主任 。20103— 贵州省经济和信息化委员会副常务主任(正厅长级,分管常务工作) 。
省经济和信息化委员会是省政府的组成部门,属于正厅级别编制。根据第十一届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》(国发[2008]11号),设立工业和信息化部,为国务院组成部门。
周建琨现在是贵州省的什么领导
1、河南人。周建琨出生于1960年6月,河南叶县人,曾任贵州省政府副秘书长,安顺市市长、市委书记,毕节市委书记等职。2017年1月,周建琨任贵州省政协副主席,2018年1月任贵州省政协党组成员,2020年1月再次任贵州省政协副主席。
2、周建琨与张仕和均为贵州省政协工作的人员。其中,周建琨是张仕和的上司。
3、平坝,又称平坝区,是贵州省安顺市的一个市辖区。平坝区位于中国西南地区贵州省中部,因“地多平旷”而得名。
4、周建琨的家属是周莉,这是当地知名的一个基层工作者。
5、刘希兰周建琨妻子是郑娟。《人世间》中周秉昆结局中坐牢了,被判了12年,但是郑娟一直在等他,出狱后两个人幸福地生活在一起,这也算是一个圆满吧。
贵州省农业厅的领导信息
年后,在贵州省农业厅,中共贵州省委农村工作部、省农林办公室工作。1971年2月,任贵州塑料厂厂部秘书、车间党支部书记。1980年5月后,任贵州塑料厂副厂长、厂长、厂党委委员。1983年5月任中共贵州省遵义地委秘书长。
其中:省农委主任(省委农工委书记)1名、省委农工委专职副书记1名、省农委副主任4名,总农艺师1名、总经济师1名、总畜牧师1名、机关党委书记1名、离退休干部办公室主任(副厅长级)1名,处级领导职数44名。
贵州省乡村振兴局局长是正厅。省乡村振兴局一般是正厅或副厅架构,为省政府直属机构,并由省级农业农村部门统一领导、管理。省乡村振兴局是由原来的扶贫办演变而来,为农业农村厅代管的副厅级单位,县一级别应该是副科级单位。
-20010 贵州省人民政府办公厅秘书七处副处长兼领导秘书;20010-20004 贵州省人民政府办公厅正处级秘书;20004-20102 贵州省人民政府办公厅秘书七处处长;20102- 贵州省农业委员会党组成员、副主任 。
教育局有多少副厅级干部
1、该省厅级干部共有83人。根据查询河南省人民政府官网得知,截至2023年11月20日该省厅级干部共有83人。其中,正厅级干部23人,副厅级干部60人。
2、该干部职业在不同地区有不同的级别,如下:在直辖市,教育局副局长为副厅级干部。在副省级城市,教育局副局长为副局正处级干部。在地级市和直辖市辖区,教育局副局长为副处级干部。
3、根据查询相关资料信息河北省厅级干部有1000人左右。正厅级干部有200人左右,副厅级干部是800人以上。
4、教育部副处长是副厅级干部。教育部副处长是中国政府教育部门中的一种职务,按照中国政府官员的职务层级,副处长通常对应正处级别。所以,教育部副处长被认为是副厅级干部,级别与正处级别相当。
5、那么,地市到底有多少厅级领导?首先解释一下厅级干部概念 所谓厅级干部,有两层意思。2019年前,分领导职务和非领导职务。厅级领导职务有正厅级领导和副厅级领导两级,非领导职务有巡视员和副巡视员两级。
6、截至2012年底,厅局级干部有5万多人,全国公务员总数为709万人。而国家行政学院教授竹立家在接受记者采访时表示,目前全国县处级以上干部60多万人,还不包括国有企事业单位的干部,省部级干部大约有3000多人。
贵州省委直属机关办公厅办公室领导成员名单
1、年9月27日,贵州省十一届人大常委会第三十次会议通过贵州省人民代表大会常务委员会任免名单,任命吴跃为贵州省司法厅厅长。 2013年3月30日,贵州省十二届人大常委会第一次会议通过表决,决定任命吴跃为贵州省司法厅厅长。
2、9--19709 贵州省革委办公室批林整风办公室、专案组打字员。19709--19710 四川大学经济系政治经济学专业学习。
3、王卫东(截止2020年10月6日)。天津市政府秘书长孟庆松;副秘书长徐军、王璟、刘德生、杨茂荣、张嘉华、王通海、朱峰、张剑、杨明远、李彩良、许颖悟、朱玉兵(截止2020年10月6日)。上述信息来源天津市人民政府官方网站。
贵州省环境保护厅的领导简介
熊德威,男,汉族,1962年9月生,贵州盘县人,1987年4月加入中国,1983年8月参加工作,贵州省委党校在职研究生班经济学专业毕业,省委党校研究生。现任贵州省环境保护厅党组书记、厅长。工作分工:主持省环保厅全面工作。
吴德刚 党组成员、副局长 分工 协助局长分管环境影响评价处、自然生态保护处、规划财务处,协助局长负责创模督查工作,具体分管贵阳市环境保护研究所、贵阳市环境突发事件应急中心。
历任贵州省铜仁地区万山特区科技副区长(挂职)、贵州师范大学化学系副书记、系主任、贵州省青年联合会委员、贵州省环境保护局副局长。
汤志刚简介如下:汤志刚,男,汉族,1975年4月出生,贵州七星关人,1996年10月参加工作,1999年4月加入中国共产党,贵州省委党校大学学历。任贵州省毕节市七星关区人民政府党组成员、副区长。